2009-09-21: Die Gesellschafterversammlung vom 24.06.2009 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Gegenstand des Unternehmens), § 3 (Dauer der Gesellschaft, Geschäftsjahr), § 4 (Stammkapital), § 8 (Zustimmungsbedürftige Geschäfte für Geschäftsführer), § 10 (Gesellschafterbeschlüsse, Stimmrecht), § 12 (Einziehung), § 14 (Bewertung der Abfindung, Auszahlung) und in § 16 (Bekanntmachungen) beschlossen. Das Stammkapital ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom gleichen Tag auf 54.000,00 EUR erhöht. Geschäftsanschrift: Nöllenstr. 7, 70195 Stuttgart. Stammkapital nun: 54.000,00 EUR. Bestellt als Geschäftsführer: Krämer, Stephan Winfried, Renningen, *28.08.1969, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Rittich, Hans-Otto, Diplom-Ingenieur, Möglingen. Prokura erloschen: Krämer, Stephan, Renningen, *28.08.1969.
2016-07-12: Die Gesellschafterversammlung vom 21.06.2016 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 11 beschlossen. Bestellt als Geschäftsführer: Dr.-Ing. Ploch, Jan Christian, Stuttgart, *22.12.1970, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-11-02: Die Gesellschafterversammlung vom 20.07.2016 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 7 (Geschäftsführung, Vertretung) und § 8 (Zustimmungsbedürftige Geschäfte für Geschäftsführer) beschlossen.
2018-07-03: Die Gesellschafterversammlung vom 06.06.2018 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 beschlossen. Firma geändert; nun: bde GmbH. Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Günther, Hans-Peter, Stuttgart, *10.02.1971, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Dr.Ing. Bornscheuer, Bernd-Friedrich, Stuttgart, *27.03.1954; Prof. Drexler, Frank-Ulrich, Stuttgart, *20.11.1954.
2020-09-22: Änderung der Geschäftsanschrift: Breitscheidstraße 65, 70176 Stuttgart.