2011-07-08: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 02.05.2011. Gesellschaftsvertrag vom 02.05.2011 mit Änderung vom 09.06.2011. Geschäftsanschrift: In den Klostergärten 9, 65549 Limburg. Gegenstand: Die Erbringung vom Ingenieurleistungen für Tragwerksplanung, Brandschutz, Bauphysik, Sicherheits- und Gesundheitskoordination, Brückenprüfung, Objektplanung, Instandsetzung, Sanierung und Nachhaltiges Bauen, Generalplanerleistungen, ferner die Durchführung von Schulungen im Bereich des Gegenstandes des Unternehmens im übrigen. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch die Geschäftsführer gemeinsam vertreten. Geschäftsführer: Bendel, Hans-Josef Maria, Limburg, *18.06.1954; Ehlenz, Detlef Peter, Köln, *02.06.1952, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Burandt, Sebastian, Wilsenroth, *24.07.1974; Jung, Stefan Reinhold, Limburg, *23.07.1967.
2011-12-19: Zweigniederlassung unter gleicher Firma mit Zusatz: Niederlassung Köln, 50765 Köln, Geschäftsanschrift: Chorbuschstraße 66, 50765 Köln.
2012-03-30: Die Gesellschafterversammlung vom 14.03.2012 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 2.000,00 EUR und die entsprechende Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 beschlossen. Neues Stammkapital: 27.000,00 EUR.
2012-11-12: Die Gesellschafterversammlung vom 29.10.2012 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 7 (Wettbewerbsverbot; Tätigkeit als öffentlich bestellter oder staatlich anerkannter Sachverständiger) beschlossen.
2015-08-26: Nicht mehr Geschäftsführer: Ehlenz, Detlef Peter, Köln, *02.06.1952.
2018-01-17: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Pietsch, Bernhard, Hadamar, *28.01.1967.
2019-09-23: Bestellt als Geschäftsführer: Burandt, Sebastian, Berzhahn, *24.07.1974; Jung, Stefan Reinhold, Limburg, *23.07.1967; Pietsch, Bernhard, Hadamar, *28.01.1967, jeweils einzelvertretungsberechtigt. Prokura erloschen: Burandt, Sebastian, Wilsenroth, *24.07.1974; Jung, Stefan Reinhold, Limburg, *23.07.1967; Pietsch, Bernhard, Hadamar, *28.01.1967. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Lange, Susanne, Hundsangen, *11.07.1969.
2020-08-26: Zweigniederlassung unter gleicher Firma in: 80636 München, Geschäftsanschrift: Gabrielenstraße 9, 80636 München. Nicht mehr Geschäftsführer: Bendel, Hans-Josef Maria, Limburg, *18.06.1954. Einzelprokura: Bendel, Hans-Josef Maria, Limburg, *18.06.1954.
2020-08-27: Die Gesellschafterversammlung vom 11.08.2020 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 11 (Jahresabschluss, Ergebnisverwendung) beschlossen.