2005-03-10: Die Gesellschafterversammlung vom 21.02.2005 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Neue Firma: BE-Training GmbH.
2006-05-18: Nicht mehr Geschäftsführer: Biller, Christian, Mettmann, *05.07.1974. Bestellt als Geschäftsführer: Berndt, Mabel, geb. Stickley, Wülfrath, *12.03.1957, einzelvertretungsberechtigt.
2007-03-22: Nach Namensänderung nunmehr: Geschäftsführer: Stickley, Mabel, Wülfrath, *12.03.1957, einzelvertretungsberechtigt.
2007-12-20: Nicht mehr Geschäftsführer: Stickley, Mabel, Wülfrath, *12.03.1957. Bestellt als Geschäftsführer: Biller, Armin, Mettmann, *03.05.1957; Ebeling, Bernd, Mettmann, *17.10.1953, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2011-01-27: Änderung zur Geschäftsanschrift: Am Korreshof 1 - 3, 40822 Mettmann.
2012-04-26: Bestellt als Geschäftsführer: Stickley, Mabel, Wülfrath, *12.03.1957, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Biller, Armin, London NW2 3SP, *03.05.1957; Ebeling, Bernd, London NW2 3SP, *17.10.1953.
2012-05-03: Nach Änderung der Vertretungsbefugnis nunmehr: Geschäftsführer: Stickley, Mabel, Wülfrath, *12.03.1957, einzelvertretungsberechtigt. Nur als alleinige Geschäftführerin, mit der Befugnis der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2018-07-04: Änderung zur Geschäftsanschrift: Düsseldorfer Str. 203, 40822 Mettmann.
2019-01-21: Nicht mehr Geschäftsführer: Stickley, Mabel, Wülfrath, *12.03.1957. Bestellt als Geschäftsführer: Ebeling, Bernd Ernst Rolf, Mettmann, *17.10.1953, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.