2017-02-09: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 19.04.2000, mehrfach geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 21.12.2016 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und § 3 (Gegenstand des Unternehmens) und mit ihr die Sitzverlegung von Schwelm (bisher Amtsgericht Hagen HRB 6563) nach Wuppertal beschlossen. Geschäftsanschrift: Friedrich-Engels-Allee 347, 42283 Wuppertal. Gegenstand: Die Verwaltung von Grundstücken und Immobilien. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinsam vertreten. Geschäftsführer: Möllney, Gideon, Schwelm, *15.09.1986, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-08-06: Nicht mehr Geschäftsführer: Möllney, Gideon, Schwelm, *15.09.1986. Bestellt als Geschäftsführer: Möllney, Larissa, Schwelm, *07.12.1990, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-07-29: Bestellt als Geschäftsführer: Wilms, Silke, Essen, *26.12.1967, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.