2010-01-28: Geschäftsanschrift: Duisburger Straße 73-79, 47829 Krefeld. Nicht mehr Geschäftsführer: Becker, Rudolf, Krefeld, *02.12.1944. Einzelprokura mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Becker, Rudolf, Krefeld, *02.12.1944.
2012-03-01: Prokura erloschen: Becker, Rudolf.
2012-04-26: Einzelprokura mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Geffers, Stephan, Schwalmtal, *29.07.1968.
2014-06-10: Bestellt als Geschäftsführer: Geffers, Stephan, Schwalmtal, *29.07.1968; Liedtke-Joeris, Susanne, Wassenberg, *19.08.1959, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Geffers, Stephan, Schwalmtal, *29.07.1968.
2015-03-06: Nicht mehr Geschäftsführer: Joeris, Leonhard - genannt Leo -, Bankkaufmann, Heinsberg, *24.09.1949.