2015-11-17: Firma: BERLING Ingenieurgesellschaft mbH; Sitz / Zweigniederlassung: Berlin; Geschäftsanschrift: Kurfürstendamm 217, 10719 Berlin; Gegenstand: die Erbringung von Ingenieurleistungen aller Art, einschließlich aller im weitesten Sinn damit zusammenhängenden Betreuungs- und Beratungstätigkeiten.
Genehmigungspflichtige Tätigkeiten sind ausgenommen. Stamm- bzw. Grundkapital: 25.000,00 EUR; Vertretungsregelung: Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer: 1.
Voigt, Markus, *20.01.1966, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung; Gesellschaftsvertrag vom: 24.09.2015 mit Änderung vom 07.10.2015 in § 13 .
2016-02-08: Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Voigt, Markus; Geschäftsführer: 2.
Lohoff, Christian, *11.04.1965, Potsdam; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2016-03-24: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Mecklenburgische Straße 32, 14197 Berlin; Prokura: 1.
Pilz, Uwe, *21.06.1965, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen; 2.
Stutzke, Sven, *04.10.1969, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen
2018-05-18: Prokura: Änderung zu Nr. 1: hinsichtlich der Vertretungsbefugnis, wie folgt: Pilz, Uwe; Einzelprokura; Änderung zu Nr. 2: hinsichtlich der Vertretungsbefugnis, wie folgt: Stutzke, Sven; Einzelprokura
2018-11-13: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Ernst-Reuter-Platz 8, 10587 Berlin