2012-04-23: Bestellt als Geschäftsführer: Knauff, Horst Georg, Willingshausen, *31.07.1965, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Oberhofer, Hans Josef, Neuenbürg, *05.05.1945.Die Gesellschaft hat am 19.04.2012 die Liste über die Zusammensetzung des Beirates zum Handelsregister eingereicht.
2012-06-18: Die Gesellschaft hat am 01.06.2012 die Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.
2013-02-04: Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Reuter, Wilfried, Straubenhardt, *25.04.1949.
2013-03-11: Personenbezogene Daten geändert bei Geschäftsführer: Knauff, Horst Georg, Straubenhardt, *31.07.1965, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2015-01-09: Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Mörmann, Dirk, Bischweier, *25.04.1973, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2017-10-12: Nicht mehr Geschäftsführer: Knauff, Horst Georg, Straubenhardt, *31.07.1965.
2017-10-12: Die Gesellschaft hat am 11.10.2017 die Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.
2018-05-07: Bestellt als Geschäftsführer: Oberhofer, Hans Josef, Neuenbürg, *05.05.1945, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Mörmann, Dirk, Bischweier, *25.04.1973.
2018-11-05: Bestellt als Geschäftsführer: Dobratz, Andreas, Herrenberg, *27.02.1962. Nicht mehr Geschäftsführer: Oberhofer, Hans Josef, Neuenbürg, *05.05.1945.
2021-08-27: Die Gesellschaft hat am 26.08.2021 die Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.
2021-11-05: Die Gesellschafterversammlung vom 24.08.2021 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
2021-11-12: Vertretungsbefugnis geändert bei Geschäftsführer: Dobratz, Andreas, Herrenberg, *27.02.1962, einzelvertretungsberechtigt. Bestellt als Geschäftsführer: Bogner, Thomas Andreas, Straubenhardt, *15.01.1967, einzelvertretungsberechtigt.
2022-02-07: Nicht mehr Geschäftsführer: Dobratz, Andreas, Herrenberg, *27.02.1962.