2012-10-24: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 21.09.2012. Geschäftsanschrift: Schiffahrter Damm 3-5, 48145 Münster. Gegenstand: Gegenstand des Unternehmens ist die Beratung in allen Bereichen der Informations- und Kommunikationstechnologie. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinsam vertreten. Geschäftsführer: Herrmann, Thomas, Münster, *23.01.1978; Krönke, Dennis, Münster, *19.05.1978, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2013-11-18: Änderung zur Geschäftsanschrift: Münsterstraße 111, 48155 Münster.
2014-02-05: Die Gesellschafterversammlung vom 20.01.2014 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 6 (Stammkapital und Stammeinlagen) beschlossen.
2015-12-15: Bestellt als Geschäftsführer: Mlynar, Ingo, Münster, *27.01.1970.
2016-06-10: Nicht mehr Geschäftsführer: Herrmann, Thomas, Münster, *23.01.1978; Mlynar, Ingo, Münster, *27.01.1970. Bestellt als Geschäftsführer: Meiser, Stefan, Münster, *23.05.1969, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2022-03-22: Nicht mehr Geschäftsführer: Meiser, Stefan, Münster, *23.05.1969.