2007-03-21: Nicht mehr Geschäftsführer: Schibbe, Hans Günter, Dipl.Ing., Gummersbach. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Wiemer, Mathias, Hückeswagen, *22.05.1958.
2015-01-02: Nach Änderung des Wohnortes weiterhin Geschäftsführer: Heikamp, Wilhelm, Duisburg, *02.08.1952.
2015-04-21: 8.1952. Bestellt als Geschäftsführer: Langner, Jens, Schalksmühle, *08.10.1969. Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2020-06-16: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Deitermann, Dirk, Köln, *01.06.1984; Erbslöher, Thomas, Hückeswagen, *16.12.1971.
2021-08-30: Nach Änderung der Geschäftsanschrift der Zweigniederlassung Hückeswagen: Zweigniederlassung unter gleicher Firma errichtet in: 42499 Hückeswagen, Geschäftsanschrift: Bahnhofstraße 36, 42499 Hückeswagen.