2006-03-24: Die Gesellschafterversammlung vom 22.02.2006 hat den Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst. Prokura erloschen: Schindlbeck, Elisabeth, Mainz, *13.05.1954.
2006-07-14: Nicht mehr Geschäftsführer: Ahlsdorf, Helmut, Unterschleißheim, *16.06.1952. Prokura erloschen: Birnkammer, Barbara, Moosburg, *15.08.1961.
2009-11-24: Bestellt als Geschäftsführer: Röhrig, Hans-Jürgen, Heppenheim, *20.01.1967. Nicht mehr Geschäftsführer: Heitz, Jürgen, Alzey, *05.04.1956. Prokura erloschen: Röhrig, Hans-Jürgen, Heppenheim, *20.01.1967.
2010-09-14: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Strickstrack-Nähring, Arne, Offenbach, *08.02.1967.
2014-03-13: Die Gesellschafterversammlung vom 17.02.2014 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Stammkapital, Gesellschafter) beschlossen.
2014-06-27: Die Gesellschafterversammlung vom 25.06.2014 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Stammkapital, Gesellschafter) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 5.000.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln beschlossen. Weiterhin wurde der Gesellschaftsvertrag in § 5 (Verfügung über Geschäftsanteile), § 6 (Einzug von Geschäftsanteilen), § 7 (Jahresabschluss, Gewinnverwendung), § 10 (Gesellschafterversammlung), § 11 (Beschlussfassung in Gesellschafterversammlungen) und § 12 (Liquidationserlös) geändert. Neues Stammkapital: 15.000.000,00 EUR.