2011-07-04: nach Änderung der Vertretungsregelung: Geschäftsführer: Kamp, Peter, Gastronom, Bochum; Steffens, Otto, Koch, Bochum, jeweils mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nach Änderung der Vertretungsregelung: Geschäftsführer: Toku, Fahri, Bochum, *01.01.1974, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2014-05-15: Nicht mehr Geschäftsführer: Steffens, Otto, Koch, Bochum.
2015-01-08: Nicht mehr Geschäftsführer: Kamp, Peter, Gastronom, Bochum.