2007-09-26: Bestellt als Geschäftsführer: Golik, Ewa, geb. Golik, Brilon, *15.03.1957, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2008-02-20: Die Gesellschafterversammlung vom 05.02.2008 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Stammeinlagen)und § 13 (Bekanntmachungen) beschlossen.
2012-08-08: Änderung zur Geschäftsanschrift: In der Helle 3, 59929 Brilon.