2015-04-27: Der mit der WKN AG mit Sitz in Husum (vormals BGZ Beteiligungsgesellschaft Zukunftsenergien AG), Amtsgericht Flensburg, HRB 1484 HU, bestehende Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Beschluss der Hauptversammlung des herrschenden Unternehmens und Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 18.12.2014 aufgehoben worden.
2016-01-04: Es besteht ein Gewinnabführungsvertrag vom 31.07.2015 mit der WKN AG mit Sitz in Husum als Organträgerin, dem die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom 04.08.2015 zugestimmt hat.
2017-03-15: Vorstand: Änderung zu Nr. 1: Wohnort geändert: Geschäftsführer: Nicolaisen, Olaf, *19.08.1970, Oeversee; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Prokura: 2. Lange, Marco, *31.03.1981, Mildstedt; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen.
2020-02-03: Vorstand: Änderung zu Nr. 1: Geschäftsführer: Nicolaisen, Olaf; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen; Geschäftsführer: 3. Lange, Marco, *31.03.1981, Mildstedt; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 18.12.2019 ist der Gesellschaftsvertrag neu gefasst worden.
2022-02-08: Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Nicolaisen, Olaf; Geschäftsführer: 4. Heckt, Carsten, *14.11.1967, Bordesholm; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen; Nicht mehr Prokurist: 2. Lange, Marco.