2007-02-14: Zweigniederlassung unter gleicher Firma errichtet in. 27568 Bremerhaven; 28309 Bremen; 23936 Grevesmühlen; 22143 Hamburg; 32108 Bad Salzuflen.
2007-10-04: Zweigniederlassung unter gleicher Firma errichtet in 58239 Schwerte.
2009-12-03: Zweigniederlassung unter gleicher Firma errichtet in: 24790 Schacht-Audorf, Geschäftsanschrift: Moorkatenweg 1, 24790 Schacht-Audorf. Einzelprokura: Peterson, Detlef, Verden (Aller), *19.11.1968.
2016-10-17: Geschäftsanschrift der Zweigniederlassungen geändert, nun: Zweigniederlassung unter gleicher Firma errichtet in: 28309 Bremen, Geschäftsanschrift: Ringstraße 3, 28309 Bremen; 321085 Bad Salzuflen, Geschäftsanschrift: Werler Straße 68, 32105 Bad Salzuflen.
2017-08-24: Bestellt als Geschäftsführer: Peterson, Detlef, Verden, *19.11.1968, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Peterson, Detlef, Verden , *19.11.1968. Einzelprokura: Heinke, Marcel, Hamburg, *02.06.1972.
2019-02-15: Geschäftsführer: Hormann, Robert, Hude-Wüsting, *10.04.1977, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-02-15: 24790 Schacht-Audorf, Geschäftsanschrift: Moorkatenweg 1, 24790 Schacht-Audorf. Der Sitz der Zweigniederlassung wurde nach Herford verlegt. 321085 Bad Salzuflen, Geschäftsanschrift: Neumarkstraße 19, 32052 Herford. Zweigniederlassung unter gleicher Firma errichtet in: 32052 Herford, Geschäftsanschrift: Neumarkstraße 19, 32052 Herford.
2022-07-12: Nicht mehr Geschäftsführer: Dipl.-Kfm. Cords, Ludwig, Bremen, *05.04.1952; Schröder, Burkhard, Hassel, *18.10.1963.