2011-10-04: Neue Geschäftsanschrift: Eisentalstraße 1, 71332 Waiblingen.
2012-01-09: Bestellt als Geschäftsführer: Haller, Michael, Waiblingen, *10.10.1978, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Haller, Waltraud, Welzheim, *23.05.1957.