2017-07-26: Prokura: 1.
Nialki, Gudrun, *20.03.1968, Berlin; Einzelprokura
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
Zur Veräußerung und Belastung von Grundbesitz ist die Prokuristin gemeinschaftlich mit einem Geschäftsführer befugt.
2017-11-06: Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Bauer, Ingo
2019-01-23: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Boris-Pasternak-Weg 13, 13156 Berlin; Änderung zu Nr. 2: aufgrund Aktualisierung der Personendaten nunmehr: Geschäftsführer: Lange, Heiko, *29.08.1963, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2022-01-03: Firma: Bll Berliner Liegenschaftsmanagement GmbH; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 23.12.2021 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 1 .
2022-02-21: Prokura: Nicht mehr Prokurist: 1. Nialki, Gudrun
2022-03-29: Gegenstand: - Vermittlung und Vermarktung von Immobilien
- Projektentwicklung und Immobilienmanagement sowie die Erbringung von Beratungs- und sonstigen Dienstleistungen in der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft
- Verwaltung von Liegenschaften auf eigene und fremde Rechnung; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 23.03.2022 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 3 .