2007-05-11: Die Gesellschafterversammlung vom 12.02.2007 hat die Satzung neu gefasst. Dabei wurden geändert: §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 5 (Vertretung, Geschäftsführung). Gegenstand geändert, nun: Neuer Unternehmensgegenstand: die Herstellung und der Verkauf von Gemischbildnern und Motorenkomponenten und Systeme sowie Düsen für diverse Anwendungsbereiche. Gegenstand des Unternehmens sind außerdem die Vermietung von Leerstandsflächen in eigenen Gebäuden und die Vornahme aller dem Geschäftszweck förderlicher Geschäfte. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Lieske, Martin, Nürnberg, *28.12.1959.
2015-10-24: Die Gesellschafterversammlung vom 08.09.2015 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 1.750.000,00 EUR und die Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurde insbesondere geändert: § 4 . Neues Stammkapital: 6.100.000,00 EUR.
2016-12-30: Die Gesellschafterversammlung vom 14.12.2016 hat die Änderung des § 5 Abs. 1 und 2 (Vertretung, Geschäftsführung) der Satzung beschlossen. Die Gesellschaft wird durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vertretungsbefugnis geändert, nun: Geschäftsführer: Preißl, Joachim, Nürnberg, *01.05.1946. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Grassl, Gerard, Badenweiler, *30.03.1971. Prokura erloschen: Lieske, Martin, Nürnberg, *28.12.1959.
2019-02-09: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Eisenlauer, Patrick, Schwabach, *04.09.1985. Prokura erloschen: Grassl, Gerard, Badenweiler, *30.03.1971.