2011-06-10: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 01.06.2011. Geschäftsanschrift: Konrad-Adenauer-Ufer 101, 50668 Köln. Gegenstand: die Entwicklung, die Produktion und der Vertrieb bilanzierter Diäten und Nahrungsergänzungsmittel. Stammkapital: 50.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer: Rombach, Ingrida, Köln, *02.11.1976, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2011-09-22: Nicht mehr Geschäftsführer: Rombach, Ingrida, Köln, *02.11.1976. Bestellt als Geschäftsführer: Hergert, Jochen Werner, Mülheim, *06.08.1975, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Einzelprokura: Rombach, Ingrida, Köln, *02.11.1976.
2016-01-06: Nicht mehr Geschäftsführer: Hergert, Jochen Werner, Mülheim, *06.08.1975. Bestellt als Geschäftsführer: Ackermann, Rolf, Köln, *14.12.1968, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2018-05-14: Änderung zur Geschäftsanschrift: Franz-Marc-Straße 4, 50999 Köln.