2015-05-11: Bestellt als Geschäftsführer: Habeck, Bernd, Nürtingen, *24.03.1982.
2015-07-01: Nicht mehr Geschäftsführer: Leibinger, Thomas, Nürtingen, *31.01.1963.
2017-11-07: Die Gesellschafterversammlung vom 27.10.2017 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 Abs. 2 ; § 4 (Stammkapital); § 6 Abs. 1 ( Beirat); § 8 Abs. 2 (Verfügung über Geschäftsanteile) beschlossen. Das Stammkapital ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom gleichen Tag um 5.000,00 EUR auf 116.000,00 EUR erhöht. Gegenstand geändert; nun: Vermarktung von Produkten, die nach den Richtlinien des ökologischen Landbaus produziert wurden. Gegenstand des Unternehmens ist insbesondere: a) die Förderung und Unterstützung der ökologischen Pflanzenzüchtung, b) der Vermarktung von ökologisch gezüchtetem Saatgut, c) die Vermarktung von BIOLAND-Produkten, d) die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Vermarktung von BIOLAND Produkten. Stammkapital nun: 116.000,00 EUR.