BIOLASE Europe GmbH
Formell
2006-11-14:
Bestellt: Geschäftsführer: Harrison, Richard, 28698 Murrelet Drive, Laguna Niguel, CA 92677, USA, *13.01.1957, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2008-01-22:
Ausgeschieden: Geschäftsführer: Jones, Jeffrey W., Calle Amanecer/ USA, *26.11.1957.
2008-02-29:
Ausgeschieden: Geschäftsführer: Harrison, Richard, 28698 Murrelet Drive, Laguna Niguel, CA 92677, USA, *13.01.1957. Bestellt: Geschäftsführer: Phillip, Jake St., San Diego/USA, *04.03.1953, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2009-03-26:
Geschäftsanschrift: Paintweg 10, 92685 Floß. Bestellt: Geschäftsführer: Mulder, David, Wanda, SC/USA, *02.05.1961, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2009-05-14:
Ausgeschieden: Geschäftsführer: Phillip, Jake St., San Diego/USA, *04.03.1953. Bestellt: Geschäftsführer: Kremzar, Mary J., 27486 Grassland Dr, Laguna Niguel, CA 92677,USA, *20.01.1953, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2009-08-31:
Bestellt: Geschäftsführer: Scott, Brett Leroy, Anaheim, California, USA, *30.10.1950, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2010-09-14:
Ausgeschieden: Geschäftsführer: Scott, Brett Leroy, Anaheim, California, USA, *30.10.1950.
2011-02-01:
Ausgeschieden: Geschäftsführer: Mulder, David, Wanda, SC/USA, *02.05.1961.
2011-07-04:
Bestellt: Geschäftsführer: Walker, Caryle, 25 Lunette Foothill Ranch CA 921610 USA, *28.10.1968, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2012-05-03:
Ausgeschieden: Geschäftsführer: Walker, Caryle, 25 Lunette Foothill Ranch CA 92610 USA, *28.10.1968. Bestellt: Geschäftsführer: Brown, William Elijah Jr., Roswell, GA 30075/USA, *12.01.1948; Furry, Frederick Daniel, Huntington Beach, CA 92648/USA, *20.12.1967, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2012-10-25:
Ausgeschieden: Geschäftsführer: Kremzar, Mary J., 27486 Grassland Dr, Laguna Niguel, CA 92677,USA, *20.01.1953. Bestellt: Geschäftsführer: Mariano, Jessica Lani, USA-Laguna Beach, CA 92651, *17.04.1979; O'Connell, Brendan Hugh, USA-Corona, CA 92882, *06.10.1976. Vertretungsbefugnis geändert, nun: Geschäftsführer: Brown, William Elijah Jr., Roswell, GA 30075/USA, *12.01.1948.
2013-08-27:
Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Paintweg 10A, 92685 Floß.
2014-04-16:
Ausgeschieden: Geschäftsführer: Mariano, Jessica Lani, Laguna Beach, CA / Vereinigte Staaten, *17.04.1979.
2015-05-28:
Bestellt: Geschäftsführer: Dreyer, David, Laguna Niguel, CA 92677 / Vereinigte Staaten, *12.05.1956, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Furry, Frederick Daniel, Huntington Beach, CA 92648/USA / Vereinigte Staaten, *20.12.1967.
2016-10-08:
Bestellt: Geschäftsführer: Arens, Holger Michael, Bad Saulgau-Bolstern, *23.03.1962, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2018-08-23:
Ausgeschieden: Geschäftsführer: Arens, Holger Michael, Bad Saulgau-Bolstern, *23.03.1962.
2020-01-28:
Ausgeschieden: Geschäftsführer: Dreyer, David, Laguna Niguel, CA 92677 / Vereinigte Staaten, *12.05.1956; O'Connell, Brendan Hugh, USA-Corona, CA 92882 / Vereinigte Staaten, *06.10.1976. Bestellt: Geschäftsführer: Beaver, John R., San Clemente, CA / Vereinigte Staaten, *05.08.1961, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.