2012-08-09: Nicht mehr Geschäftsführer: Stockinger, Wolfgang, Stetten, *01.09.1965. Bestellt als Geschäftsführer: Wehrle, Thomas, Schwenningen, *01.11.1962, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Faiß, Rainer, *31.01.1968; Wehrle, Thomas, Schwenningen, *01.11.1962. Einzelprokura: Schmieder, Andreas, Leibertingen, *06.03.1979.
2015-03-18: Die Gesellschafterversammlung vom 29.01.2015 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 (Stammkapital), § 8 (Einberufung der Gesellschafterversammlung und Beschlußfassung) und in § 11 (Einziehung von Geschäftsanteilen) beschlossen. Bestellt als Geschäftsführer: Schmieder, Andreas, Leibertingen, *06.03.1979, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Wehrle, Thomas, Schwenningen, *01.11.1962. Prokura erloschen: Schmieder, Andreas, Leibertingen, *06.03.1979.