2007-03-07: Die Gesellschafterversammlung vom 13.02.2007 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammeinlagen) und § 7 (Gesellschafterversammlung) beschlossen.
2008-09-10: Nicht mehr Geschäftsführer: Bitter, Horst, Rüthen-Möhne, *06.08.1943.
2018-04-16: Die Gesellschafterversammlung hat am 21.07.2017, 27.09.2017 und 07.03.2018 jeweils eine Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Unternehmensgegenstand von Amts wegen berichtigt: Konstruktion, Fertigung und Betrieb von Maschinen und Anlagen für den Materialtransport und hiermit verwandte Gebiete.