2006-02-07: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 21.12.2005 ist der Sitz der Gesellschaft von Potsdam nach Nuthetal verlegt und der Gesellschaftsvertrag geändert in § 1 Abs. 2 (Sitz).
2006-05-23: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 17.05.2006 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 7 (Aufsichtsrat); § 8 (Aufgaben des Aufsichtsrates); § ) (Sitzungen des Aufsichtsrates) und § 13 (Jahresabschluss und Lagebericht).
2007-09-12: Geschäftsführer: Mauer, Peter, *13.11.1962, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten. Nicht mehr Prokurist: Homeyer, Gerhard; Nicht mehr Prokurist: Mauer, Peter.
2015-07-07: Inländische Geschäftsanschrift: Gartenweg 9, 14558 Nuthetal OT Saarmund; Nicht mehr Geschäftsführer: Mauer, Peter
2019-10-11: Inländische Geschäftsanschrift: Am Reitplatz 1, 14624 Dallgow-Döberitz; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 04.09.2019 ist der Sitz der Gesellschaft nach Dallgow-Döberitz verlegt und der Gesellschaftsvertrag geändert in § 1 Ziffer 2