2005-11-07: Prokura erloschen, nun Geschäftsführer: Meyer, Michael, Bielefeld, *19.11.1965, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer, nun Einzelprokura: Dipl.-Ing. Meyer, Rolf, Spenge, *13.07.1939.
2011-07-26: Berichtigung von Amts wegen zur Geschäftsanschrift: Wertherstr 90, 32139 Spenge. Prokura erloschen: Dipl.-Ing. Meyer, Rolf, Spenge, *13.07.1939. Einzelprokura mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Hellmann, Nicole, Spenge, *13.01.1975.