2010-09-29: Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Brabanter Str. 4, 80805 München.
2011-09-07: Die Gesellschafterversammlung vom 01.07.2011 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 405.000,00 EUR und die Änderung der §§ 4 (Stammkapital), 10 (Gesellschafterversammlung) und 12 (Aufsichtsrat) der Satzung beschlossen. Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln. Neues Stammkapital: 500.000,00 EUR.
2022-01-20: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Dr. Goss, Franz, Essen, *19.11.1952; Dr. Haerer, Rolf Winfried, Ulm, *16.05.1955. Bestellt: Geschäftsführer: Glück, Simon Peter, Otterfing, *31.01.1980.