BNT Chemicals GmbH
Formell
2007-12-10:
Ausgeschieden: Geschäftsführer: Mackowiak, Joachim, Sandersdorf, *16.05.1942.
2015-01-23:
Die Gesellschafterversammlung vom 19.01.2015 hat die Änderung der §§ 3 (Stammkapital, Stammeinlagen), 7 (Gesellschafterbeschlüsse), 12 (Abtretung und Belastung von Geschäftsanteilen) und 13 (Erbfolge) der Satzung beschlossen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Newe, Daniel, Wolfen, *11.05.1976. Geändert, nun: Geschäftsführer: Dr. Newe, Rüdiger, Bitterfeld-Wolfen OT Wolfen, *14.10.1952. Bestellt: Geschäftsführer: Giersberg, Joachim, Schwetzingen, *29.08.1960; Dr. Lehmann, Frank, Dudenhofen, *22.10.1971. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Newe, Daniel, Sandersdorf-Brehna OT Ramsin, *11.05.1976.
2015-05-04:
Bestellt: Geschäftsführer: Wolff, Lutz, Braunschweig, *17.10.1965. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Giersberg, Joachim, Schwetzingen, *29.08.1960.
2015-07-31:
Ausgeschieden: Geschäftsführer: Dr. Newe, Rüdiger, Bitterfeld-Wolfen OT Wolfen, *14.10.1952. Prokura erloschen: Newe, Daniel, Sandersdorf-Brehna OT Ramsin, *11.05.1976. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Gmelin, Thomas, Brühl, *30.06.1975.
2018-07-24:
Bestellt: Geschäftsführer: Weitz, Ulrich, Berlin, *16.01.1959, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Dr. Lehmann, Frank, Dudenhofen, *22.10.1971; Wolff, Lutz, Braunschweig, *17.10.1965. Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Klöpzig, Bernd, Leuna, *24.08.1961; Leinenbach, Jörg, Püttlingen OT Köllerbach, *13.07.1970.
2018-09-11:
Name von Amts wegen berichtigt, nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Heßler, Birgit, Bitterfeld-Wolfen OT Wolfen, *13.10.1966.
2018-09-11:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Heßler, Birit, Bitterfeld-Wolfen OT Wolfen, *13.10.1966. Prokura geändert, nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Klöpzig, Bernd, Leuna, *24.08.1961. Prokura erloschen: Gmelin, Thomas, Brühl, *30.06.1975; Leinenbach, Jörg, Püttlingen OT Köllerbach, *13.07.1970.
2018-12-14:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Narr, Max, Berlin, *24.07.1991; Regul, Simone, Sandersdorf-Brehna, *09.09.1966.
2018-12-28:
Geändert, nun: Geschäftsanschrift: PC-Straße 1, 06749 Bitterfeld-Wolfen.
2020-02-27:
Geändert, nun: Einzelprokura: Narr, Max, Berlin, *24.07.1991.
2020-03-26:
Prokura geändert, nun: Einzelprokura: Klöpzig, Bernd, Leuna, *24.08.1961.
2020-10-28:
Die Gesellschafterversammlung vom 27.10.2020 hat die Satzung neu gefasst. Dabei wurde geändert: Gegenstand des Unternehmens. Neuer Gegenstand: Die Produktion, der Vertrieb einschließlich Logistik sowie Know-how Transfer auf den Gebieten Alkylchloriden und organometallischen Verbindungen sowie deren Vorprodukten, einschließlich Standardprodukten und kundespezifischer Lösungen.
2020-11-05:
Bestellt: Geschäftsführer: Klöpzig, Bernd, Leuna, *24.08.1961, einzelvertretungsberechtigt. Prokura erloschen: Klöpzig, Bernd, Leuna, *24.08.1961.
2022-01-07:
Bestellt: Geschäftsführer: Dr. Schlosser, Arndt, Stammham, *10.02.1971, einzelvertretungsberechtigt. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Weitz, Ulrich, Berlin, *16.01.1959.
2022-03-07:
Einzelprokura: Riedel, Lars, Mechelroda OT Linda, *16.01.1977; Single-Liertz, Banjo, Berlin, *24.09.1992. Prokura erloschen: Narr, Max, Berlin, *24.07.1991.