2018-07-17: d. N.. Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 07.02.2008, mehrfach geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 06.07.2018 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma, Sitz und Geschäftsjahr) sowie § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und mit ihr die Sitzverlegung von Hamburg (bisher Amtsgericht Hamburg HRB 104502) nach Buchholz i. d. N. beschlossen. Geschäftsanschrift: Bäckerstraße 24, 21244 Buchholz i. d. N. Gegenstand: Projektentwicklung und Handel mit Immobilien jeglicher Art (Liegenschaften, grundstücksgleichen Rechten, Wohn-, Ferien-, Anlage- und Gewerbeimmobilien) sowie Vermietung derselben. Stammkapital: 31.250,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Bestellt als Geschäftsführer: Sahling, Philipp, Pinneberg, *01.05.1975, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Cetl, Nadine, Halstenbek, *19.09.1980; Langberg, Stephan, Hamburg, *10.01.1981.
2019-04-30: d. N.. Einzelprokura mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Pustolla, Arnika, Buchholz, *03.05.1975. Prokura erloschen: Cetl, Nadine, Halstenbek, *19.09.1980; Langberg, Stephan, Hamburg, *10.01.1981.