2008-02-21: Nicht mehr Geschäftsführer: Rösler, Hans A., Wipperfürth, *13.07.1944. Bestellt als Geschäftsführer: Mirenzi, Gianfranco, Remscheid, *04.07.1977; Pusole, Piero, Remscheid, *05.04.1975.
2008-03-13: In Ergänzung der Eintragung vom 15.2.2008 hinsichtlich der konkreten Vertretungsregelung von Amts wegen berichtigend eingetragen. Geschäftsführer: Mirenzi, Gianfranco, Remscheid, *04.07.1977; Pusole, Piero, Remscheid, *05.04.1975, jeweils vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. Die Geschäftsführer sind nicht von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.
2010-08-26: Die Gesellschafterversammlung hat am 25.06.2010 beschlossen, das Stammkapital (DEM 66.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 33.745,26 um EUR 1.254,74 auf EUR 35.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 3 (Stammkapital) zu ändern, weiterhin wurde § 5 (Geschäftsführung und Vertretung) geändert und der Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst. 35.000,00 EUR. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.