2015-09-09: Bestellt als Geschäftsführer: Brandstetter, Jochen, Münsingen, *27.10.1969; Kleinhansl, Andreas, Neuhausen auf den Fildern, *21.12.1963, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Botz, Eleonore, geb. Buys, Kauffrau, Remseck am Neckar.
2019-01-10: Die Gesellschafterversammlung vom 17.12.2018 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 beschlossen. Sitz verlegt; nun: Esslingen am Neckar. Änderung der Geschäftsanschrift: Alleenstraße 35, 73730 Esslingen am Neckar.
2020-06-16: Nicht mehr Geschäftsführer: Brandstetter, Jochen, Münsingen, *27.10.1969.