2018-02-20: Partnerschaft. Zweigniederlassung unter gleichem Namen errichtet in: 46282 Dorsten. Gegenstand: Freiberufliche Tätigkeit als Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Rechtsanwalt. Jeder Partner vertritt einzeln. Partner: Badinski, Heike Anneliese, Steuerberaterin, Herzebrock-Clarholz, *25.06.1976; Behrendt, Jörg, Steuerberater, Bad Oeynhausen, *02.04.1966; Dr. Geilert, Alexander, Rechtsanwalt, Bielefeld, *13.11.1965; Heidemann, Thorsten, Steuerberater, Bielefeld, *04.03.1964; Hinz, Christian, Steuerberater, Bielefeld, *23.10.1968; Patzelt, Karl-Heinz, Steuerberater, Werther/Westf, *06.12.1953; Peterk, Holger, Rechtsanwalt, Steinhagen, *08.06.1966; Pollmann, Thomas, Wirtschaftsprüfer, Gütersloh, *25.04.1964; Splittgerber, Ron, Steuerberater, Leopoldshöhe, *28.12.1981; Stötzel, Steffen, Steuerberater, Dorsten, *30.05.1979; Wolf, Melanie, Steuerberaterin, Dorsten-Holsterhausen, *10.03.1979, jeweils mit der Befugnis im Namen der Partnerschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2018-02-20: Eintragung lfd. Nr. 1 Sp. 2 a) von Amts wegen gemäß §§ X PRV, 17 HRV berichtigt: BPP Becker Patzelt Pollmann und Partner mbB Wirtschaftsprüfer Steuerberater Rechtsanwälte.
2018-04-24: Eingetreten als Partner: Lange, Birger, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, Bielefeld, *27.09.1976; Scholz, Lutz Herbert, Rechtsanwalt und Steuerberater, Bielefeld, *13.12.1976, jeweils mit der Befugnis im Namen der Partnerschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-06-11: Ausgeschieden als Partner: Patzelt, Karl-Heinz, Steuerberater, Werther/Westf, *06.12.1953.
2021-08-27: Eingetreten als Partner: Brinkmann, Stephan, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, Bielefeld, *12.08.1986; Rades, Andrej, Steuerberater, Lage, *02.07.1989, jeweils mit der Befugnis im Namen der Partnerschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2022-05-30: Eingetreten als Partner: Hoehr, Sebastian, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, Recklinghausen, *25.09.1980, mit der Befugnis im Namen der Partnerschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.