2015-11-18: Kommanditgesellschaft. Geschäftsanschrift: Am Südenberg 34b, 58644 Iserlohn. Jeder persönlich haftende Gesellschafter vertritt einzeln. Ausgeschieden als Persönlich haftender Gesellschafter: Dr. Colditz, Norbert, Dortmund, *25.01.1958. Eingetreten als Persönlich haftender Gesellschafter: Trenaman, John, Iserlohn, *21.06.1944. Der Sitz ist von Dortmund (bisher Amtsgericht Dortmund, HRA 17512) nach Iserlohn verlegt.
2020-06-25: Nach Firmenänderung, nunmehr: BQS Bau-Qualitäts-Sicherung Limited und Co. KG. Ausgeschieden als Persönlich haftender Gesellschafter: Trenaman, John, Iserlohn, *21.06.1944. Eingetreten als Persönlich haftender Gesellschafter: M.A.A.P.S. Multiple Automotive Auto Park Systems Limited, Dublin / Irland .