2005-12-23: Die Gesellschafterversammlung vom 25.11.2005 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Dauer der Gesellschaft, Kündigung) beschlossen.
2008-08-15: Nicht mehr Geschäftsführer: Wölting, Norbert.
2014-12-29: Die Gesellschaft ist gemäß § 394 Absatz 1 FamFG wegen Vermögenslosigkeit von Amts wegen gelöscht.