2013-11-25: (Consulting im Bereich der Markenentwicklung, sowie die Vermietung von Film- und Fotoequipment.). Einzelkaufmann. Geschäftsanschrift: Am Wasserturm, Lokhallen 1-7, 56727 Mayen. Der Inhaber handelt allein. Inhaber: Häselich, Ralf, Hirten, *21.02.1962.
2013-12-19: (Consulting im Bereich der Markenentwicklung, sowie die Vermietung von Film- und Fotoequipment.). Einzelkaufmann. Geschäftsanschrift: Am Wasserturm, Lokhallen 1-7, 56727 Mayen. Der Inhaber handelt allein. Inhaber: Häselich, Ralf, Hirten, *21.02.1962.
2018-11-08: Offene Handelsgesellschaft. BRAND ART OHG. Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Am Wasserturm 6A, Lokhallen 1-7, 56727 Mayen. Jeder persönlich haftende Gesellschafter vertritt einzeln. Nunmehr Persönlich haftender Gesellschafter: Häselich, Ralf, Hirten, *21.02.1962, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Eingetreten als Persönlich haftender Gesellschafter: Israel, Matthias Johannes, Ochtendung, *07.09.1990, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.