2011-01-07: Nicht mehr Geschäftsführer: Repic, Alija, Duisburg, *08.02.1956. Neu bestellt als Geschäftsführer: Schlue, Roman, Kalkar, *17.05.1976, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Schlue, Roman, Wesel, *17.05.1976. Einzelprokura: Repic, Tanja, Duisburg, *17.01.1980.
2017-10-26: Bestellt als Geschäftsführer: Repic, Alija, Rheinberg, *08.02.1956, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.