2006-03-14: Die Gesellschafterversammlung hat am 22.12.2005 beschlossen, das Stammkapital (DEM 100.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 51.129,19 um EUR 370,81 auf EUR 51.500,00 zu erhöhen, sodann um weitere 8.500,00 EUR auf 60.000,00 EUR zu erhöhen und denGesellschaftsvertrag in den §§ 3 (Stammkapital), 8 und 10 (Bekanntmachungen) zu ändern. 60.000,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen nunmehr im elektronischen Bundesanzeiger.
2007-08-17: Mit der Breuell und Hilgenfeldt Holding GmbH (Amtsgericht Hamburg, HRB 98397) als herrschendem Unternehmen ist am 21.05.2007 ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 21.05.2007 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag Bezug genommen.
2008-06-03: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Lorenzen, Niels, Hamburg, *10.12.1975.
2009-03-23: Geschäftsanschrift: Grützmühlenweg 40, 22339 Hamburg. Bestellt Geschäftsführer: Lau, Horst, Hamburg, *30.07.1954, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen Lau, Horst, Glinde.
2009-05-05: Die Gesellschafterversammlung vom 03.04.2009 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 (Firma) und 6 beschlossen. Neue Firma: BREUELL INGENIEURBÜRO GmbH.
2018-05-14: Geschäftsanschrift: Grützmühlenweg 46, 22339 Hamburg. Ausgeschieden Geschäftsführer: Lau, Horst, Hamburg, *30.07.1954. Bestellt Geschäftsführer: Schwonbeck, Jan, Reinfeld, *13.04.1980, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen Schwonbeck, Jan, Reinfeld, *13.04.1980. Einzelprokura: Schippmann, Mirco, Henstedt-Ulzburg, *19.10.1977.