2018-10-31: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 22.03.2018 mit Änderung vom 22.10.2018. Die Gesellschafterversammlung vom 22.10.2018 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma, Sitz) beschlossen. Der Sitz ist von Berlin (Amtsgericht Charlottenburg HRB 195038 B) nach Bönnigheim verlegt. Geschäftsanschrift: Daimlerstraße 4-6, 74357 Bönnigheim. Gegenstand: Errichtung und Betrieb von Unternehmen der Hotellerie und Gastronomie einschließlich Kantinenbewirtschaftung sowie Beteiligungen an Unternehmen der Hotellerie und Gastronomie, Eventcatering; sowie der Verkauf und Vertrieb von Speisen insbesondere zum Zwecke der Essensverpflegung an Schulen, Kindergärten, Kindertagesstätten und anderen Einrichtungen. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen. Geschäftsführer: Müller, Andreas, Bönnigheim, *26.03.1969, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-12-22: Bestellt als Geschäftsführer: Rahden, Michael, Rödermark, *07.07.1966, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2022-01-14: Bestellt als Geschäftsführer: Böhm, Tom, Wilhelmsfeld, *19.02.1978, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Rahden, Michael, Rödermark, *07.07.1966.