2013-11-11: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 21.10.2013. Geschäftsanschrift: Dompfaffweg 1/1, 70794 Filderstadt. Gegenstand: Vermittlung von Versicherungen, Bausparverträgen, Verkauf von Edelmetallen. Stammkapital: 300,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten sie gemeinsam. Geschäftsführer: Reich, Ursula, geb. Strobl, Filderstadt, *02.02.1961, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-02-04: Die Gesellschafterversammlung vom 24.10.2018 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Sitz verlegt; nun: Leinfelden-Echterdingen. Änderung der Geschäftsanschrift: Denkendorfer Straße 11, 70771 Leinfelden-Echterdingen. Gegenstand geändert; nun: Vermittlung / Makeln von Versicherungen und Bausparverträgen; Kundenservice zur Unterlagenverwaltung. Allgemeine Vertretungsregelung geändert; nun: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen. Bestellt als Geschäftsführer: Kerling, Iwona, Köln, *21.06.1968, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Reich, Ursula, geb. Strobl, Filderstadt, *02.02.1961.
2019-11-13: Neue Geschäftsanschrift: Hornbergstraße 39, 70794 Filderstadt.
2020-06-30: Bestellt als Geschäftsführer: Steinacker, Ulrich Johannes, Ulm, *25.07.1956, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Kerling, Iwona, Köln, *21.06.1968.
2021-11-22: Neue Geschäftsanschrift: Wetteplatz 2, 70771 Leinfelden-Echterdingen. Bestellt als Geschäftsführer: Bühler, Uwe, Baltmannsweiler, *18.12.1956, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Steinacker, Ulrich Johannes, Ulm, *25.07.1956.