2017-08-23: Name der Firma: BSC Building Site Consulting GmbH; Sitz der Firma: Rüdersdorf bei Berlin; Geschäftsanschrift: Hans-Schröer-Straße 38, 15562 Rüdersdorf bei Berlin; Gegenstand: Beratung von Beschaffungsstrategien im Bereich Montagepersonal, die Implementierung der strategischen Ansätze sowie die Vermittlung geeigneter Firmen.
Beratung in der Auftragsabwicklung bei Leistungsstörungen, die Ausarbeitung von Konzepten zur Darstellung der Auswirkungen, die Beratung in der Umsetzung gegenüber dem Vertragspartner sowie die Mitgestaltung der Verhandlungen. Beratung der kommerziellen Abwicklung von Bauablaufprozessen, Nachtragserstellung für ausführende Firmen, Nachtragsbeurteilung für Bauherren und deren Vertreter, Implementierung von Vergabeprozessen sowie die Vorbereitung und Durchführung von Auftragsvergaben. Implementierung von Handlungsweisen zur auftragsbezogenen Bearbeitung durch Schulungen und begleitende Prozesse: "learning by doing". Übernahme des Forderungsmanagement, sowie die Aufbereitung von Forderungsbeständen zur weiteren Durchsetzung. Interimsmanagement; Übernahme von zeitlich befristeten Führungsaufgaben. Übernahme zeitlich befristeter administrativer Aufgaben im Baugewerbe. Kapital: 25.000,00 EUR; Vertretungsregelung: Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer: 1. Otto, Karl-Ernst, *11.11.1959, Rüdersdorf bei Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten, mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung; Gesellschaftsvertrag vom: 25.07.2017
2017-11-16: Geschäftsführer: 2. Nowak, Karsten Matthias, *21.04.1964, Dallgow-Döberitz; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten, mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2020-04-23: Vertretungsregelung: Ist ein Liquidator bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Liquidatoren bestellt, wird die Gesellschaft durch sämtliche Liquidatoren gemeinsam vertreten. Änderung zu Nr. 1: Liquidator: Otto, Karl-Ernst, *11.11.1959, Rüdersdorf bei Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten, mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Änderung zu Nr. 2: Liquidator: Nowak, Karsten Matthias, *21.04.1964, Dallgow-Döberitz; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten, mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 30.12.2019 ist die Gesellschaft aufgelöst
2020-08-13: Vertretungsregelung: Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Nicht mehr Liquidator: 2. Nowak, Karsten Matthias; Geschäftsführer: Otto, Karl-Ernst, *11.11.1959, Rüdersdorf bei Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten, mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 30.07.2020 ist die Gesellschaft fortgesetzt
2021-12-31: Kapital: 62.500,00 EUR; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 21.12.2021 ist das Stammkapital um 37.500,00 EUR auf 62.500,00 EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag geändert in § 3