2006-12-07: Nicht mehr Geschäftsführer: Leitner, Rudolph; Geschäftsführer: Hiller, Torsten; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten; Geschäftsführer: Leitner, Joachim; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten.
2012-08-22: Nicht mehr Geschäftsführer: Hiller, Torsten
2012-08-22: Geschäftsführer: Leitner, Joachim; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen. Geschäftsführer: Hiller, Torsten; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2013-07-05: Prokura: 1.
Eilfeld, Mario, *18.05.1968, Brandis OT Waldsteinberg; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer
2014-04-09: Nicht mehr Prokurist: 1. Eilfeld, Mario; 2.
Pahle, Jeffrey, *23.02.1984, Brandenburg an der Havel; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer
2014-12-16: Nicht mehr Prokurist: 2. Pahle, Jeffrey
2016-02-17: Prokura: Kölzow, Thomas, *17.06.1976, Potsdam; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer
2016-12-15: Prokura: Nicht mehr Prokurist: 3. Kölzow, Thomas
2017-02-07: Prokura: 4.
Gnest-Oppenborn, Anja, *10.07.1966, Havelsee OT Fohrde; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer
2017-07-06: Rechtsverhaeltnis: Die Gesellschaft ist auf Grund der Eröffnung des Insolvenzverfahrens gemäß § 60 Abs. 1 Nr. 4 GmbHG aufgelöst