2010-06-24: Geschäftsführer:; 3. Öztürk, Attila, *16.12.1959, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten; Nicht mehr Geschäftsführer:; 1. Kendziorra, Eckhard.
2011-04-20: Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 28.02.2011 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 13 (Einziehung), § 14 (Einziehungsvergütung) und in § 15 (Erbfolge)..
2020-01-13: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Hauptstraße 149, 10827 Berlin; Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Scheffel, Thomas
2020-03-12: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Hauptstraße 159, 10827 Berlin