2016-11-21: Bestellt als Geschäftsführer: Günnewig, Carsten, Köln, *29.08.1973, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2017-05-03: Bestellt als Geschäftsführer: Mauth, Franz-Josef, Euskirchen, *24.05.1958, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2018-01-11: Bestellt als Geschäftsführer: Tönnesmann, Julian, Euskirchen, *23.03.1986, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2018-09-07: Die Gesellschafterversammlung vom 27.08.2018 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 1.000,00 EUR beschlossen. Neues Stammkapital: 26.000,00 EUR.
2018-12-27: Nicht mehr Geschäftsführer: Günnewig, Carsten, Köln, *29.08.1973. Bestellt als Geschäftsführer: Schulten, Dirk, Wesseling, *01.07.1978, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-10-18: Nicht mehr Geschäftsführer: Simon, Norbert, Köln, *24.09.1958. Nach Änderung der besonderen Vertretungsbefugnis weiterhin Geschäftsführer: Schulten, Dirk, Wesseling, *01.07.1978; Tönnesmann, Julian, Euskirchen, *23.03.1986, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.