2006-02-02: Einzelprokura mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Plutz, Lothar, Freiberg, *03.10.1961.
2007-06-28: Eingetreten: Persönlich haftender Gesellschafter: Feldhaus, Christiane, Hunters Ridge/Dallas/Texas, *29.08.1954; vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen persönlich haftenden Gesellschafter.
2011-09-15: Änderung der Geschäftsanschrift: Delfter Straße 11, 09599 Freiberg