2012-08-07: Nicht mehr Geschäftsführer: Köhler, Uwe, Kerpen, *28.05.1964. Nach Ergänzung des Geburtsdatums von Amts wegen nunmehr: Geschäftsführer: Buchholz, Claudia, Köln, *20.07.1962, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2012-08-16: Geburtsdatum von Amts wegen berichtigt, hier erneut ausgetragen: Geschäftsführer: Köhler, Uwe, Köln, *21.09.1958.
2012-09-06: Die Gesellschafterversammlung vom 21.08.2012 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziffer 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Neue Firma: B&T KölnDental GmbH.
2022-06-29: Änderung zur Geschäftsanschrift: Koblenzer Straße 1-9, 50968 Köln.