2009-06-12: Geschäftsanschrift: B 7, 18, 68159 Mannheim. Bestellt als Geschäftsführer: Bartmann-Schultz, Anette Ilse Iris, Mannheim, *05.04.1966, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Bartmann, Dirk, Mannheim, *02.09.1970. Prokura erloschen: Bartmann-SchuItz, Anette, Ilse, Iris, Mannheim, *05.04.1966. Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Bartmann, Dirk Erik, Mannheim, *02.09.1970.
2009-08-21: Die Gesellschafterversammlung vom 13.08.2009 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 11 (Gesellschafterbeschlüsse) beschlossen. Vertretungsbefugnis geändert bei Geschäftsführer: Bartmann-Schultz, Anette Ilse Iris, Mannheim, *05.04.1966, einzelvertretungsberechtigt.
2014-04-07: Bestellt als Geschäftsführer: Bartmann, Dirk Erik, Mannheim, *02.09.1970, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Bartmann-Schultz, Anette Ilse Iris, Mannheim, *05.04.1966. Prokura erloschen: Bartmann, Dirk Erik, Mannheim, *02.09.1970. Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Bartmann-Schultz, Anette Ilse Iris, Mannheim, *05.04.1966.