2007-11-14: Die Gesellschafterversammlung vom 23.10.2007 hat die Änderung der §§ 1 (Firma) sowie 7 (Veröffentlichungen) der Satzung beschlossen. Neue Firma: BVS Bewertungs- und Verrechnungsstelle der Prüfsachverständigen für Bayern GmbH an der Bayerischen Ingenieurekammer-Bau.
2010-05-26: Geschäftsanschrift: Schlierseestraße 73, 81539 München. Bestellt: Geschäftsführer: Klohmann, Jochen, Eckental, *13.04.1952, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Hautum, Bernhard, München, *04.11.1936.
2019-05-09: Bestellt: Geschäftsführer: Lesinski, Michael Thomas, Fürstenfeldbruck, *20.11.1971, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Klohmann, Jochen, Eckental, *13.04.1952.