2007-11-30: Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Willig, Gerrit, Mannheim, *16.09.1979.
2019-04-01: Bestellt als Geschäftsführer: Willig, Gerrit Timothy, Mannheim, *16.09.1979, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Baur, Joachim, Altrip, *10.08.1954. Prokura erloschen: Willig, Gerrit Timothy, Mannheim, *16.09.1979.
2021-08-19: Personenbezogene Daten von Amts wegen berichtigt bei Geschäftsführer: Willig, Gerrit Timothy, Otterstadt, *16.09.1979, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-08-19: Neue Geschäftsanschrift: Auf der Platte 4, 67122 Altrip. Personenbezogene Daten geändert bei Geschäftsführer: Willig, Gerrit Timothy, Mannheim, *16.09.1979, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.