2011-11-07: Die Gesellschafterversammlung vom 26.09.2011 hat die Änderung der §§ 8 (Verfügung über Geschäftsanteile) und 11 (Erbfolge) der Satzung beschlossen. Geschäftsanschrift: Brückenweg 8/12, 92693 Eslarn. Bestellt: Geschäftsführer: Bauriedl, Fabian, Eslarn, *01.10.1981. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Sachs, Herbert, Eslarn, *26.01.1949.
2016-07-09: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Bauriedl, Ludwig, Eslarn, *02.01.1949. Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Bauriedl, Ludwig, Eslarn, *02.01.1949.