2016-10-28: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 09.09.2016. Geschäftsanschrift: Leinstraße 44, 31061 Alfeld. Gegenstand: Herstellung von Speisen zum Verzehr an Ort und Stelle und die Außerhauslieferung sowie die Bewirtung von Gästen. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Bestellt als Geschäftsführer: Sakci, Kudbettin, Alfeld , *01.01.1982, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2018-09-14: Nicht mehr Geschäftsführer: Sakci, Kudbettin, Alfeld , *01.01.1982. Bestellt als Geschäftsführer: Ametovski, Denis, Hannover, *04.05.1989, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-11-06: Nicht mehr Geschäftsführer: Ametovski, Denis, Hannover, *04.05.1989. Bestellt als Geschäftsführer: Sakci, Kudbettin, Gütersloh, *01.01.1982, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2022-04-06: zur Geschäftsanschrift ergänzt: Geschäftsanschrift: Leinstraße 44, 31061 Alfeld . Nicht mehr Geschäftsführer: Sakci, Kudbettin, Gütersloh, *01.01.1982. Bestellt als Geschäftsführer: Sakci, Caner, Alfeld , *19.01.2002.