2015-04-02: Nicht mehr Geschäftsführer: Günther, Norbert, Heizungsbauer, Uetze. Bestellt als Geschäftsführer: Kettern, Jörg, Uetze, *02.07.1968; Kuhlmann, Jürgen, Lindwedel, *28.04.1961, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-02-10: Nicht mehr Geschäftsführer: Kuhlmann, Jürgen, Lindwedel, *28.04.1961.