2019-10-01: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 10.05.2019. Geschäftsanschrift: Klosterstraße 205 a, 67480 Edenkoben. Gegenstand: Die Fortführung von Tätigkeiten in Forschung und Entwicklung, Innovationen, Rezepturentwicklung, Zusammensetzung und Biotechnologie sowie die Fortführung von Tätigkeiten im Bereich analytischer Dienstleistungen sowie Serviceleistungen im Test- und Prüfbereich und technische Beratung. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinsam vertreten. Geschäftsführer: Lee, Joyce Yi Lan, Edenkoben, *07.03.1976, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2022-06-27: Nicht mehr Geschäftsführer: Lee, Joyce Yi Lan, Edenkoben, *07.03.1976. Bestellt als Geschäftsführer: Tan, Kor Seng, MY-88450 Kota Kinabalu / Sabah, *21.08.1961, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.